姓名 |
职务 |
任现职时间 |
2016年度从本公司获得的税前报酬情况 (万元) |
是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 |
在关联方领取的税前薪酬总额(万元) |
|||
应付薪酬 |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 |
其他货币性收入 |
合计 |
|||||
聂庆平 |
董事长 |
2013年10月 |
58.97 |
19.36 |
0 |
78.33 |
否 |
0 |
庄 穆 |
总经理 |
2014年2月 |
58.97 |
19.36 |
0 |
78.33 |
否 |
0 |
毕恩元 |
监事会 |
2012年6月—2016年7月 |
34.41 |
13.43 |
0 |
47.84 |
否 |
0 |
刘 燕 |
纪委书记 |
2012年6月 |
53.08 |
19.03 |
0 |
72.11 |
否 |
0 |
刘洁 |
副总经理 |
2016年8月 |
22.11 |
7.57 |
0 |
29.68 |
否 |
0 |
隆武华 |
副总经理 |
2015年5月 |
53.08 |
18.89 |
0 |
71.97 |
否 |
0 |
朱焕强 |
副总经理 |
2011年9月—2016年3月 |
13.27 |
8.46 |
0 |
21.73 |
否 |
0 |
徐风雷 |
副总经理 |
2015年5月—2016年11月 |
46.44 |
17.36 |
0 |
63.80 |
否 |
0 |
备注:上表披露薪酬为我公司会管干部2016年度全部应发税前薪酬。其中,第(1)项由中国证监会(薪酬审核部门)核定。