姓名 | 职务 | 任现职时间 | 2015年度从本公司获得的 税前报酬情况(单位:万元) |
是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入 (3) |
合计 (4)=(1)+(2)+(3) |
|||||
聂庆平 | 董事长 | 2013年10月 | 55.23 | 23.72 | 0 | 78.95 | 否 | 0 |
庄 穆 | 总经理 | 2014年2月 | 55.23 | 28.82 | 0 | 84.05 | 否 | 0 |
毕恩元 | 监事会 主席 |
2012年6月 | 55.23 | 23.88 | 0 | 79.11 | 否 | 0 |
刘 燕 | 纪委书记 | 2012年6月 | 49.71 | 23.60 | 0 | 73.31 | 否 | 0 |
朱焕强 | 副总经理 | 2011年9月 | 49.71 | 23.60 | 0 | 73.31 | 否 | 0 |
孔庆文 | 副总经理 | 2012年1月-2015年9月 | 49.71 | 24.46 | 0 | 74.17 | 否 | 0 |
徐风雷 | 副总经理 | 2015年5月 | 47.40 | 23.24 | 0 | 70.65 | 否 | 0 |
隆武华 | 副总经理 | 2015年5月 | 47.40 | 25.62 | 0 | 73.02 | 否 | 0 |
备注:
1.上表披露薪酬为我公司会管干部2015年度全部应发税前薪酬。其中,第(1)项由中国证监会(薪酬审核部门)核定。
2.2015年9月,孔庆文同志不再担任公司副总经理职务,于系统内单位另有任用。因涉及薪酬清退,其工资关系结算至2015年12月。